• Регистрация
Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.


0 голосов

Выполните умножение 244*75 168*27 859*96 307*76 401*29 509*95 532*31 702*48 303*55 пожалуйста срочно

спросил от (16 баллов) в категории Математика


2 Ответы

0 голосов

244•75=1800
168•27=4536
859•96=82464
307•76=23332
401•29=11629
509•95=48355
532•31=16492
702•48=33696
303•55=16665

ответил от Начинающий (548 баллов) 2 2
0 голосов

244*75= 18300
168*27=4536
859*96=82464
307*76=23332
401*29=11629
509*95=48355
532*31=16492
702*78=54756
303*55=6665
Если неправильно, то извини по моим решениям так

ответил от (32 баллов)
0 голосов

244•75=1800 
168•27=4536 
859•96=82464 
307•76=23332 
401•29=11629 
509•95=48355 
532•31=16492 
702•48=33696 
303•55=16665

ответил назад от
...